is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedurig product te bepalen. Want omdat we willekeurig elke twee of meer factoren vervangen mogen door hun product, vermenigvuldigen we eerst die factoren met elkaar, welke ons daarvoor het geschikst lijken. Deze vorm :

2X»X5XöX7

berekenen we dus niet 7.00:

6 X 7 = 42,

5 X 42 = 210,

8 X 210 = 1680,

2 X 1680 — 3360,

maar zoo :

6 X 7 = 42,

8 X 42 = 336,

10 X 336 = 3360 (want 5X2= 10). Dat wint één vermenigvuldiging uit; en bovendien vermenigvuldigen we gemakkelijker met 10 dan met 5 en 2.

Dit passen we vaak toe, zoovaak zelfs als 't kan. Ziehier :

«) 32 X 25 X 37 X 40 X 27 = .... ?

Zóó doen we niet:

40 x 27 = 1080,

37 X 1080 = 39960,

25 X 3996o = 999000,

32 X 999000 = 31968000.

maar zoo :

37 X 27 = 999>

1000 X 999 = 999000 (want 25 X 4° = 1000). 32 X 999000 = 31968000,

of zoo :

37 X 27 = 99940 X 999 = 3996o,

800 X 3996o = 31968000 (want 25 X 32 = 800).

b) 75 X 23 X 25 X 32 X 16.

Weer niet zoo :

32 X 16 = 512,

25 X 512 = 12800,

23 X 12800 = 294400,

„Practisch Rekenonderwijs". 4